ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST MARGARET, TOPSHAM
Rhif yr elusen: 1128301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Louise Sarah Grace | Cadeirydd | 02 February 2015 |
|
|||||
Andrew John Griffiths | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Ian Mark Rogers | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Rev Margaret Ann Stirling Troy | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|||||
Dr Paul Jakeman | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Jane Dorothy March-McDonald | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
GILLIAN YATES | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.