ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STOKE D'ABERNON
Rhif yr elusen: 1128323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Phaedra Pamphilon Green | Cadeirydd | 15 September 2022 |
|
|
||||
Claire King | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Barbara Jane Berridge | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Harwood | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
William Fellows | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Harriet Mortimer | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Mary Quinn | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Michael Lee | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Susie Carpenter | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Janice Christine Scott | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Julian Peter Ball | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Mary-Beth Ladine Louise Hawrish | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ian Read | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Susan Prentice | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.