ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT BARTHOLOMEW, KIRBY MUXLOE
Rhif yr elusen: 1132635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gareth Hutchinson | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|||||
CHARMAINE ESTELITA ODLUM | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
Rev Robert Marsh | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Paula Walton | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
JEAN WINIFRED EVANS | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
JAN KIRKHAM | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
Dr JEFFREY KIRKHAM | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
Andrew Nicholas Crabtree | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
ALAN HURDLEY | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
Melvyn Cavanagh | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
DR KEVIN JAMES TANSEY | Ymddiriedolwr | 28 August 2013 |
|
|
||||
Helen Thomas | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
PAUL FRANCIS EALES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLYN MARGARET WINKLESS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRA VANESSA HUBNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY AVERIL JORDAN WHEELDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET CARPENTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.