WEST BRIDGFORD METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of regular public acts of worship. Provision of a sacred space for prayer & contemplation. Teaching of Christianity through sermons, courses & small groups. Pastoral work. Provision of youth club,women's meeting etc with a Christian ethos. Promoting whole mission of the church through activities for older people,parents & toddlers & other specific need groups. Supporting other charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 03 Ebrill 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Lewin | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||||
CHARLES RAYNER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
HUGH VANNER CRAWFORD | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||||
IRENE MARGARET MILBURN | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||||
KAREN DIANE HOBDELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
AUDREY NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
SHARON ANANDHI HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
SANDRA MORREY | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
CHRIS MORREY | Ymddiriedolwr | 07 March 2013 |
|
|||||||
JOHN HOWARD THURSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
STEVE NICHOLSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JANINE RAYNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARCIA CORINNE SIEFKEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
YIN KHOW MELLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MONICA ELIZABETH HEARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN DAVID HEARD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.92k | £157.88k | £140.81k | £185.00k | £206.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £222.42k | £191.71k | £158.60k | £171.22k | £180.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Saunton Close
Edwalton
Nottingham
NG12 4FE
- Ffôn:
- 01159231092
- E-bost:
- ccsec@wbmethodist.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window