Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MICKLEHAM
Rhif yr elusen: 1128482

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MARTIN BANFIELD | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|||||
Lucy Adshead | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
AMANDA ELIZABETH WADSWORTH | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
Susan McGrath | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
Rev Sandra Christine Faccini | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Timothy Ian Mathieson | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
ELAINE ANITA MACHIN | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|||||
Caroline Antoinette Robinson Jones | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||
Victoria Mary Leney | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||
Andrew John Diamond | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
WILLIAM RICHARD SIBERRY K.C. | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.