U SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of sporting, leisure and cultural tickets for children in the UK who are disabled, deprived, disadvantaged or have life limiting conditions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
- Dwyrain Sussex
- Hampshire
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Mark Young | Cadeirydd | 06 June 2016 |
|
|
||||
Gemma Amy Gregory | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Chris Knight | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
ADAM LEA GREGORY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TRACEY ANNE GREGORY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.35k | £31.65k | £9.10k | £15.51k | £17.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.84k | £14.03k | £76.13k | £64.37k | £19.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.24k | N/A | £8.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 22 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 22 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 05 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE UK WHO ARE SUFFERING FROM FINANCIAL HARDSHIP, DISABILITIES AND/OR ARE AFFECTED BY OR SUFFERING FROM SERIOUS ILLNESSES, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING GRANTS FOR DAYS OUT TO SPORTING EVENTS AND OTHER RECREATIONAL ACTIVITIES.
Maes buddion
UK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
U Support
Unit 11
Marlands Shopping Centre
Civic Centre Road
SOUTHAMPTON
SO14 7SJ
- Ffôn:
- 02380332866
- E-bost:
- ADAM@USUPPORT.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window