Ymddiriedolwyr ARNOLD METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128841

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RICHARD JOHN BYASS | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
Alice Elizabeth Mellor | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Anne Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Peter Nicholas Jackson | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Margaret McDonnall | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Susan Ann Howard | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Brian Wilson | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
IAN PICKERING | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Wendy Frost | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Lesley Vera Davies MA HRM | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
CAROL ELIZABETH HENDERSON | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
TERRY HOWARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Margaret Ann Moore | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Christine Jean Stevenson | Ymddiriedolwr | 13 July 2014 |
|
|
||||
Wendy Jackson | Ymddiriedolwr | 13 July 2014 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Keighery BEd | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
|
||||
Sally Belfield | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
|
||||
Sue Clayton | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
|
||||
Patrick Neville Henderson | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
|||||
Dr MARY KEMPSTER | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|
||||
PAM BULLETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER CROSSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDNA MAY ROOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.