Ymddiriedolwyr Buckingham Parish Church
Rhif yr elusen: 1128704

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Will PEARSON-GEE | Cadeirydd | 06 July 2011 |
|
|
||||
George Onaya | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Glynnis Eastwood | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Simon Morrell | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Tracy Roskell | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Pallett Mr | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Nigel Collinson Mr | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
Gerry Causer | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Gibson | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Bethan Leigh Jeremy | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Brian Roskell | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Ian Farquharson Miscampbell | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Lorna Piper | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Harry Martin Fairland Morten | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
Michael Roskell | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
MIKE EVANS | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.