Hanes ariannol CALVARY BAPTIST CHURCH PETERBOROUGH

Rhif yr elusen: 1129071
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1288 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £11.96k £15.61k £11.00k £19.12k £21.40k
Cyfanswm gwariant £13.29k £12.79k £11.15k £19.77k £16.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A