ymddiriedolwyr SOUTH EAST STAFFORDSHIRE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1128413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Henry Griffiths | Cadeirydd | 02 August 2017 |
|
|
||||
Steven Gerald Norman | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Julian Clive Schwarzenbach | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
John Peter McGlade | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Catherine Janet Frances Evans | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE DIANE EVANS | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|||||
BERNARD CYSEWSKI | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|||||
JOAN FOX | Ymddiriedolwr | 27 July 2012 |
|
|||||
JOHN TERRY THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.