ymddiriedolwyr PEAK METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
44 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ADRIAN PERRY | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|
||||||
CAROLINE JACKSON | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||||
Robert Helliwell | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||||
Jean Jackson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Geoff Schrecker | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||||
Ellen Outram | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||||
Chloe Donoghue | Ymddiriedolwr | 30 January 2021 |
|
|
||||||
Emma Heath | Ymddiriedolwr | 24 January 2021 |
|
|
||||||
Malcolm Reginald LETTS | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||||
Kate Burnett | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||||
Margaret Annie Gladwin | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Maureen Houghton | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Margaret Louie Marsden | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Mary Elizabeth Oldfield | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Christopher Harrison | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Vivien Helen Gibbings | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Doreen Anne Wood | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Thomas Michael Donoghue | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Judy Skelton | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||||
Richard Cotterill | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||||
Rev fran JOHNSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Rev Julie Ann LETTS | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
JOAN CARR | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
LORRAINE BROWN | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||||
DIANA ALLEN | Ymddiriedolwr | 15 March 2015 |
|
|
||||||
JILL WHITNELL | Ymddiriedolwr | 15 March 2015 |
|
|
||||||
HEATHER THOMAS | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|
||||||
MARGARET TOPLIS | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|
||||||
SHEILA ROSE REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||||
ALINE DANKS | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||||
MARGARET BRIGNELL | Ymddiriedolwr | 22 November 2012 |
|
|
||||||
HILARY SHAW | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||||
SHEILA TRAVIS MA MED | Ymddiriedolwr | 19 March 2011 |
|
|
||||||
MYRA ANN BARLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
NEIL RUSSELL BALDOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev MAY MCKECHNIE GLADWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHRISTINE HOSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR ROD TOPLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ALISON MAY MULLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JENNIFER MARY FOX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev ANN BEATRICE BALDOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW JAMES SKELTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID ANTHONY DOWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HILARY BATTERBEE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.