Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WISLEY WITH PYRFORD
Rhif yr elusen: 1128605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £473.48k | £485.15k | £371.28k | £468.62k | £518.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £465.30k | £433.78k | £411.31k | £480.16k | £475.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.11k | £2.88k | £2.14k | £2.26k | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £378.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £33.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £73.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £29.53k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £47.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £46.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £396.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.