Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT CHESHAM
Rhif yr elusen: 1129438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £942.70k | £815.25k | £906.53k | £961.10k | £967.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £874.47k | £904.70k | £866.38k | £891.57k | £860.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.53k | £758 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £884.68k | £772.17k | £871.38k | £852.96k | £910.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £41.10k | £18.79k | £24.71k | £31.18k | £33.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.86k | £3.44k | £3.82k | £5.78k | £7.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.00k | £5.83k | £5.87k | £8.13k | £16.33k | |
|
Incwm - Arall | £2.07k | £15.03k | £758 | £63.04k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £26.19k | £0 | £0 | £0 | £1.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £874.19k | £904.70k | £866.38k | £891.57k | £860.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £281 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.33k | £2.43k | £2.49k | £2.62k | £2.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £121.18k | £132.44k | £111.20k | £97.31k | £118.65k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.