THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHALFORD IN THE DIOCESE OF GUILDFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
An active Anglican parish church in the Church of England, with our Christian mission and ministry focused on serving God, serving all in the parish of Shalford and Peasmarsh, and globally, and in our stewardship for all creation. Opening spaces for all who seek to find/deepen their relationship with God. Activities focus around 5 areas: Prayer, Discipleship, Hospitality, Loving Service, Joy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 09 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1139743 SHALFORD CHORAL SOCIETY
- 10 Mawrth 2009: Previously excepted registration
- SHALFORD PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sarah Jane Lloyd | Cadeirydd | 19 March 2019 |
|
|
||||
Virginia Anne Cox | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Janette Allardyce Barklem | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
IAN ANTHONY FARR | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Carolynne Spooner | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Christopher Paul Hughes | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Sheila Maureen Pickering | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Ingrid Davies | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Harriet Jane Emily Morris | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Walwyn Thomas | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||
Ann Patricia Hyde | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||
Susan Hood Odell | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||
JOHN THOMAS SIMPSON | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.17k | £86.70k | £92.29k | £105.43k | £125.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.67k | £132.28k | £168.88k | £171.62k | £162.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.06k | £3.46k | £1.01k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church Close
Shalford
Guildford
Surrey
GU4 8BP
- Ffôn:
- 01483571646
- E-bost:
- parishoffice@stmarysshalford.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window