Hanes ariannol CITIZENS ADVICE CHEADLE
Rhif yr elusen: 1128833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (114 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.91k | £143.39k | £231.54k | £131.27k | £185.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.48k | £164.77k | £171.74k | £179.62k | £180.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.01k | £26.51k | £140.19k | £106.23k | £185.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.