ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS LIGHTWATER
Rhif yr elusen: 1128176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenys Lewis | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Chris Williams | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Helen Davis | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Josephine Coltman | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Dr Andrew Hockey | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Imran Daniel | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Nigel Taylor | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Wendy Hodgeson | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Rebecca Charlotte Finlay | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
DAVID JOHN HAWKINS | Ymddiriedolwr | 17 May 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.