Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS A BECKET, WARBLINGTON WITH ST JAMES, EMSWORTH
Rhif yr elusen: 1128391

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Frank Sheard | Cadeirydd | 25 February 2018 |
|
|||||
Claire L Nutbrown Mrs | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Rhiannon JOnes | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
David Broadhurst Habershon | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Robert Warnock | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Christopher John Barrett | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
DENNIS IAN CHANDLER | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|||||
Michael Edmund Bolt | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Rev Bruce Maclaren Watson | Ymddiriedolwr | 05 February 2023 |
|
|
||||
Peter Eberle CBE | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Clare Verena Jury | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
FREDA MADELEINE COX | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|||||
Dr Anthony Charles Hines | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Toni Pearl Tredray | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Dan Robinson | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Rev Julie Elizabeth Price | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|
||||
Felicity Jane Keeping | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.