ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT ANDREW, COLYTON, DEVON.
Rhif yr elusen: 1129067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Mary Brooks | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Helen Gladys Long | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Caroline Jane Dauncey | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Rev Steven Edward Martin | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Mary Gay Bremridge | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Timothy James White | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE OLIVE PARRY SANSOM | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Angela Sansom | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
MRS VICTORIA MILLS | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.