THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER WOOLTON

Rhif yr elusen: 1132014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Anglican Church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £260,759
Cyfanswm gwariant: £263,122

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Hydref 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST PETER'S PCC WOOLTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr GEORGE KURUVILLA Ymddiriedolwr 24 April 2023
WOOLTON COMMUNITY LIFE
Derbyniwyd: Ar amser
ST. THOMAS INDIAN (MALANKARA) ORTHODOX CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Whitaker Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Rebecca Vinter Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Nicola Hazledine Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Bethan Dulley Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Sandra Paisley Ymddiriedolwr 28 April 2022
Dim ar gofnod
Rachel Louise Farmer Ymddiriedolwr 28 April 2022
Dim ar gofnod
Jane Griffiths Ymddiriedolwr 28 April 2022
SALISBURY HOUSE
Derbyniwyd: 152 diwrnod yn hwyr
WARRINGTON TRAINING COLLEGE INCORPORATED (ST KATHARINES COLLEGE)
Derbyniwyd: Ar amser
Thomas William Canty Ymddiriedolwr 28 April 2022
Dim ar gofnod
Norma Marion Winsland Ymddiriedolwr 28 April 2022
Dim ar gofnod
Michael John Welsby Ymddiriedolwr 28 April 2022
Dim ar gofnod
Stephen Nicholas Butler Ymddiriedolwr 11 January 2022
Dim ar gofnod
Roger Whitaker Ymddiriedolwr 09 February 2021
Dim ar gofnod
Ian McColl Ymddiriedolwr 02 April 2019
Dim ar gofnod
Susan West Ymddiriedolwr 24 March 2016
ST JAMES PRE-SCHOOL WOOLTON
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher David Lee Ymddiriedolwr 28 April 2013
Dim ar gofnod
DOROTHY MAY BAKER Ymddiriedolwr 04 December 2012
Dim ar gofnod
Dr Susan Valerie Craig Ymddiriedolwr 29 April 2012
Dim ar gofnod
ALISTAIR FLETCHER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £284.09k £304.17k £348.11k £416.37k £260.76k
Cyfanswm gwariant £314.34k £266.80k £219.86k £248.05k £263.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Simon Peter Centre
Church Road
Woolton
LIVERPOOL
L25 5JF
Ffôn:
01514286810