THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LONG DITTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
REGULAR PUBLIC WORSHIP OPEN TO ALL; PROVISION OF SACRED SPACE FOR PERSONAL PRAYER AND CONTEMPLATION; PASTORAL WORK, INCLUDING VISITING THE SICK AND BEREAVED; TEACHING OF CHRISTIANITY THROUGH SERMONS, COURSES AND SMALL GROUPS; TAKING OF RELIGIOUS ASSEMBLIES IN SCHOOLS; PROVISION OF YOUTH CLUB WITH CHRISTIAN ETHOS; PROMOTION OF CHRISTIANITY THROUGH THE STAGING OF EVENTS AND MEETINGS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2009: Previously excepted registration
- ST. MARY'S LONG DITTON (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kuhan Satkunanayagam | Cadeirydd | 12 August 2015 |
|
|||||
Anne Rumbelow | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
William Gallimore | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Martin John Skellern | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Michael John Turner | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Edward Howard | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Linda Jean Turner | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
John Olding | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Ann Kathryn Leeson | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Spence | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Jane Carvalho | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
CATHERINE SMITH | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Rev ALISON MARY BAVERSTOCK | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|
||||
ROBERT WILLIAM HANCOCK | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
JOANNE HALL | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HOWARD | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
PENNY FUSSELL | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.35k | £155.02k | £125.43k | £150.84k | £201.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.70k | £105.61k | £116.11k | £161.95k | £203.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £881 | £881 | N/A | N/A | £15.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST MARY'S PARISH OFFICE
ST MARY'S COMMUNITY HALL
CHURCH ROAD
LONG DITTON
SURREY
KT6 5HH
- Ffôn:
- 02083390008
- E-bost:
- office@stmaryslongditton.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window