Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, MARGATE
Rhif yr elusen: 1131733

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman Chester | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
David Leah | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Julie Thurman-Newell | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Lisa Adkins | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Nick Burring | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Paul Hilary Harrison | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Tuppen | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Suzanne Lundie | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Michael Jarvis | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Denise Burring | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
WENDY JAMES | Ymddiriedolwr | 03 June 2011 |
|
|
||||
ANN FRIEDLOS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.