ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. KEVERNE
Rhif yr elusen: 1129138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcia Angela Williams | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Robertson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Rebecca Greenough HND BSc | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
Walter Norman Sanger | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Kathleen Bernice Ough | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Judy Wilks | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Karen Richards | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
John Wilks | Ymddiriedolwr | 11 April 2020 |
|
|
||||
Charles John Patten BA ATD | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|
||||
CLAIRE FELICITY THOMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOAN KEARSLEY MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.