Hanes ariannol ENFIELD SAHELI

Rhif yr elusen: 1129308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.06k £173.40k £186.88k £182.36k £222.63k
Cyfanswm gwariant £106.44k £118.58k £181.30k £181.35k £228.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £77.15k £32.27k N/A N/A N/A