Hanes ariannol MIDDLE WALLOP OFFICERS MESS

Rhif yr elusen: 1128740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (39 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.58k £113.00k £108.72k £108.72k £91.47k
Cyfanswm gwariant £93.59k £82.00k £124.71k £124.71k £75.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A