ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LAWRENCE, LITTLE STANMORE ALIAS WHITCHURCH
Rhif yr elusen: 1130629
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leslie Hammond | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|
||||
Bridget Anne Johnson | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|
||||
Sandra Maureen Sayer | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Brenda Mary Marney | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
ERNEST SAILOR | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
SUSAN ANNE HUNTLEY | Ymddiriedolwr | 15 July 2012 |
|
|
||||
Paul Christopher John HUNTLEY | Ymddiriedolwr | 15 July 2012 |
|
|||||
SARA-JANE DONOVAN | Ymddiriedolwr | 05 June 2012 |
|
|
||||
Tudor Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2011 |
|
|
||||
REV PAUL M REECE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ERIC DAVID RAMSAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.