Hanes ariannol FRIENDS OF ELMWOOD SCHOOL (SOUTH WOODHAM FERRERS)

Rhif yr elusen: 1130129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £26.83k £12.68k £9.94k £24.16k £27.31k
Cyfanswm gwariant £28.29k £12.33k £4.13k £27.02k £24.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A