Hanes ariannol Manor After School and Kids Klubs

Rhif yr elusen: 1131388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £136.89k £174.21k £176.61k £206.32k £210.74k
Cyfanswm gwariant £124.33k £154.80k £155.80k £186.30k £231.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £72.16k £66.42k £76.85k £78.22k £132.01k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.25k £38.17k £700 £5.10k £5.79k