THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CROFTON, STUBBINGTON

Rhif yr elusen: 1128473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious Activities, Running Youth Groups, Providing Services in the Community, Making donations to charitable organisations

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £310,654
Cyfanswm gwariant: £346,284

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CROFTON PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

25 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev RICHARD ALAN ENGLAND Cadeirydd 23 June 2016
MONTAGU HENRY FOSTER AND MARY HENVILLE FOSTER
Derbyniwyd: Ar amser
THE CROFTON WELFARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Lois Alice Gouldstone Ymddiriedolwr 19 May 2023
Dim ar gofnod
Susan Mary Johnson Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
Timothy Collinson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Ethel Isobel Brokenshire Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Adrian John Elston Ymddiriedolwr 01 May 2022
THE CROFTON WELFARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Malcolm John Lewis MBE Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Alison Joy Lockwood Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
RICHARD FRANK CRAIGIE Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Susan Janet Elgie Ymddiriedolwr 15 May 2021
CEDAROAK SUPPORT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Carla Ellen Grant Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Elisabeth Jane Olaniyan Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Nichola Lynn Sampford Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Emily Grace Horne Ymddiriedolwr 25 October 2020
Dim ar gofnod
Christopher Reuben Willis Ymddiriedolwr 25 October 2020
Dim ar gofnod
Dan Greenfield Ymddiriedolwr 01 August 2018
Dim ar gofnod
Beth Yeandle Ymddiriedolwr 01 August 2018
Dim ar gofnod
Dr Martin Paul Yeandle Ymddiriedolwr 23 April 2017
MONTAGU HENRY FOSTER AND MARY HENVILLE FOSTER
Derbyniwyd: Ar amser
Steve Lazell Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
SIMON BASIL SWINDELLS Ymddiriedolwr 01 May 2013
Dim ar gofnod
JAMES TIMOTHY KEITH NOLAN Ymddiriedolwr 01 May 2013
Dim ar gofnod
STUART KENNETH FORSTER Ymddiriedolwr 01 May 2012
Dim ar gofnod
Rev COLIN PRESTIDGE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVE BROWN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GARY WILCOCKS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £325.00k £363.53k £298.49k £360.43k £310.65k
Cyfanswm gwariant £352.00k £318.80k £300.24k £345.60k £346.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.46k £5.99k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Tachwedd 2024 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Tachwedd 2024 18 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Rhagfyr 2023 50 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Rhagfyr 2023 50 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Holy Rood Church
Gosport Road
Stubbington
Fareham
PO14 2AS
Ffôn:
01329661154