NORTHWOOD OFFICERS' MESS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Northwood Officers Mess Fund is a dispersing fund, the primary objective of which is to make minimal profit whilst striving to meet the needs of the beneficiaries of the fund as efficiently and economically as possible. The fund confines itself to the activities and expenditure for the purpose for which it was instituted and that the law, as laid down in the Trustee Investments Act 1961.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 28 Mai 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil A Towers | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £259.71k | £53.41k | £179.81k | £294.61k | £292.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.86k | £65.37k | £155.31k | £294.09k | £273.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 24 Mawrth 2022 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 24 Mawrth 2022 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 25 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 04 MAR 2009
Gwrthrychau elusennol
The charity's object (the object) is 'the promotion of efficiency of the armed forces of the Crown by the provision and support of facilities and activities for the efficiency and well-being of service personnel'.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Northwood Headquarters
J S U Mail Office
Sandy Lane
Northwood
HA6 3HP
- Ffôn:
- 01923957071
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window