ymddiriedolwyr HULL (CENTRE AND WEST) METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1132962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
59 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev louisa Haynes | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
SYLVIA USHER MBE | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Jarrad Stephen Plater BSc, Msc | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
JUNE CARR | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Sarah Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Janet Sanderson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Valerie Elaine Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Lesley Brazendale | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
SUSAN TROTTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Josephine Brameld | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Robert Brameld | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Ann Millicent Plant | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
John Shepherdson | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
David Malcolm Johnson | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Christopher Moll B Lib | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Stuart Hickson | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
Barrie Thompson | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
Rosemary Short Bsc | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
JOHN FREDERICK ANTHONY WARD CMATH FIMA | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
William Dickson KING | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|||||
Roger David Waites | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|||||
JEAN ELSIE WARD | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|
||||
William Roger Bryan-Smith | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
Susan Vi Barker | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Kerridge | Ymddiriedolwr | 18 March 2016 |
|
|
||||
Anne Harrison | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Michael Sykes | Ymddiriedolwr | 25 September 2015 |
|
|
||||
Neil Sanderson | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|||||
Stephen George Hunter | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||
Jean Rippon | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
James Michael Kerridge | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
Robert William Major | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|
||||
GRAHAM WILLIAM SLATER | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|||||
John Robert Wilson | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
||||
Sylvia Taylor | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||
REV MARGARET JEAN Asiedu MA | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
DR MYRTLE CRAIG MB CHB DA | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
Rev ANDREW STEAD BA PGDIP | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
SHEILA VINCE | Ymddiriedolwr | 02 September 2013 |
|
|
||||
KEITH GIBSON | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||
KEVIN ROBERT APPLEYARD B SC | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|
||||
JANET BARBARA GLEN | Ymddiriedolwr | 04 April 2011 |
|
|
||||
JUDITH KERRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDITH MARY JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN KAY HUNTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GAIL PAULINE APPLEYARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV GWEN NEWTON BTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL ELIZABETH GRANGER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV JANET WHELAN MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN DALBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE FRANCES RICHMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN BARBARA WEATHERALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev RANDALL JOE BARLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP DAVISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBIN NOEL KERRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MALCOLM HAROLD LUCAS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROY KENNINGTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SHEILA MARGARET GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM COGRAVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.