ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF CHRIST CHURCH HIGH HARROGATE
Rhif yr elusen: 1131377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MATTHEW EVANS | Cadeirydd | 01 May 2015 |
|
|
||||
Rev Caroline Jane Taylor | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Elsie Mottershead | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Norman Leslie Potter | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Paul Mottershead | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ruth Scaife-Clarke | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Katherine Barff | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Liz Leatherbarrow | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rachel Rollinson | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Timothy Bendelow | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Louise Lever | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Simon Thwaites | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
David Burns | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Hamer | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Shirley Morris | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Christine Jack | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Dorothy Jane Boyd | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.