STAA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Work for the benefit and to meet the specific needs of the local community; champion allotment gardening and to promote and support local food; preserve & promote our grade 2* listed heritage site; respect, conserve & enhance the natural environment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
74 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
- ST ANN'S HERITAGE GARDENS (Enw gwaith)
- STAA LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Watkinson | Cadeirydd | 16 December 2019 |
|
|
||||
Kirsche Walker | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Amy Scott | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Alistair Bates | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
David John Parker | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Clare Mary Soar | Ymddiriedolwr | 22 November 2014 |
|
|
||||
CHARLES JOSEPH WESSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.51k | £206.77k | £213.02k | £192.04k | £314.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.13k | £177.50k | £185.03k | £220.87k | £280.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £32.44k | £20.47k | N/A | £2.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 16 JUL 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY ARE A) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF ST ANN'S, NOTTINGHAM AND THE SURROUNDING AREA, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND THE GENERAL PUBLIC IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION (IN PARTICULAR FACILITIES FOR ALLOTMENT AND RECREATIONAL GARDENING) WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THOSE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALLOTMENT AND RECREATIONAL GARDENING AND THE PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE NATURAL ENVIRONMENT. C) THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION, IN PARTICULAR THE ST ANN'S AREA OF NOTTINGHAM BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: I) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP. II) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND VOLUNTEER EXPERIENCE. III) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES. IV) THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES' OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE. V) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES.
Maes buddion
NOTTINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit B1/02 First Floor Block B
Blenheim Court
Huntingdon Street
Nottingham
NG1 3BY
- Ffôn:
- 01159602282
- E-bost:
- info@staa-allotments.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window