Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARKS FOREST GATE
Rhif yr elusen: 1132240

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Benjamin William King | Cadeirydd | 07 October 2019 |
|
|
||||
Leonie Meryl Upson | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Adebola Christianah Ogunfowokan | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Bethany-Rose Florence Sarah Yates | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Michael Gahili Semuguruka | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Ann Louise Arnold | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Mike Richardson | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
CHARLOTTE LUCY MOUZER | Ymddiriedolwr | 02 December 2011 |
|
|
||||
PETER ARNOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET ROSE BONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHARON MARY YATES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.