Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BUXTON

Rhif yr elusen: 1128844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Carol Margaret Gratton Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Rev David Mundy Ymddiriedolwr 26 September 2024
Dim ar gofnod
Mary Webb Ymddiriedolwr 28 May 2024
Dim ar gofnod
Hazel Shirt Ymddiriedolwr 28 May 2024
Dim ar gofnod
Philip Norman Barton Ymddiriedolwr 28 May 2024
INTERNATIONAL GILBERT AND SULLIVAN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
BUXTON FESTIVAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Sheila Morris Ymddiriedolwr 28 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Sandra Doore Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Mary Matthews Ymddiriedolwr 07 October 2020
Dim ar gofnod
Elizabeth Haggis Ymddiriedolwr 07 October 2020
BUXTON MUSIC, SPEECH AND DRAMA FESTIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Eleanor Shaw Davies Ymddiriedolwr 04 April 2017
BURBAGE INSTITUTE (BUXTON)
Derbyniwyd: Ar amser
Aileen Elizabeth Warneford Ymddiriedolwr 04 April 2017
Dim ar gofnod
ERIC BUTTERLEY Ymddiriedolwr 19 March 2015
THE BINGHAM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Marion Ruth Overton Ymddiriedolwr 25 March 2014
Dim ar gofnod
JENNIFER ELIZABETH PARKER Ymddiriedolwr 25 March 2014
Dim ar gofnod
Lorraine Anne Marrow Ymddiriedolwr 17 March 2014
Dim ar gofnod
REBECCA BACKHOUSE Ymddiriedolwr 15 October 2012
Dim ar gofnod
PAUL COLIN TAYLOR Ymddiriedolwr 18 October 2011
Dim ar gofnod
ROMAN GAWEL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CAROLYN FELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JEAN MARY LUTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PAMELA WOODROFFE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod