ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER LITTLE ASTON
Rhif yr elusen: 1128819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip Daniel | Cadeirydd | 22 March 2018 |
|
|||||
Emma Charlotte Paxton | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Helen Rachel Garbett | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Winifred Lynne Gibson | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Stephanie Kathleen Diaper | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Christopher Russell Hulland | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
Ethne Margaret Owen | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
PAUL MARTIN EVELEIGH | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
Dr Richard George Paxton | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
BRENDA CLARKE | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
JILLIAN MARY HOPE | Ymddiriedolwr | 31 December 2014 |
|
|
||||
Diana Jane Alderson | Ymddiriedolwr | 16 April 2014 |
|
|||||
ELISABETH PAXTON | Ymddiriedolwr | 28 June 2012 |
|
|||||
MARGARET IRENE PYE | Ymddiriedolwr | 28 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.