THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PAUL WOKINGHAM AND ST. NICHOLAS EMMBROOK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the whole mission of the church in the community thorugh; worship, prayer & contemplation; the provision of pastoral care within the parish and mission and outreach work. Our activities involve all age groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wokingham
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2009: Previously excepted registration
- ST. PAUL'S PCC WOKINGHAM (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanie Cetin | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Sian Gray | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Joanna Ledgerwood Brown | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Richard Turner | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Sunny Pau | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Sally Jane Dowling | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
STUART CHARLES FAIRHEAD | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Paul Armitage | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Mary Jean Cassidy | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Bruce Cipkin | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
PHILIPPA SUTTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
JOHN SUTTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
FIONA ALBINSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
TERESA AUSTEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
DAVID RICHARD RUDDOCK | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
MR ANDREW CLARK | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
PETER BRENDAN WELLS | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
LLEWELLYN JOHN AUSTEN | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN GALLAGHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VERNON LAWRENCE RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ELIZABETH DAVENPORT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £165.79k | £167.92k | £161.46k | £201.49k | £241.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.77k | £172.83k | £159.29k | £183.34k | £204.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | N/A | £986 | £1.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 22 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 22 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. PAULS PARISH ROOMS
READING ROAD
WOKINGHAM
RG41 1EH
- Ffôn:
- 01189792122
- E-bost:
- church.office@spauls.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window