Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PAUL WOKINGHAM AND ST. NICHOLAS EMMBROOK
Rhif yr elusen: 1130325
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV RICHARD LAMEY | Cadeirydd | 27 February 2013 |
|
|
||||
Sunny Pau | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Joanna Ledgerwood Brown | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Richard Turner | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Anthony George Eggleston | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
STUART CHARLES FAIRHEAD | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Paul Armitage | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Sally Jane Dowling | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Mary Jean Cassidy | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
RHODA HART | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Christopher Bruce Cipkin | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
PHILIPPA SUTTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
JOHN SUTTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
FIONA ALBINSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
TERESA AUSTEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
DAVID RICHARD RUDDOCK | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
MR ANDREW CLARK | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
PETER BRENDAN WELLS | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
LLEWELLYN JOHN AUSTEN | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN GALLAGHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VERNON LAWRENCE RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ELIZABETH DAVENPORT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.