Ymddiriedolwyr THE GROVE CENTRE CHURCH
Rhif yr elusen: 1129070

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN EARNEST BROMLEY | Cadeirydd | 22 June 2017 |
|
|
||||
Anne Neal | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||
Alison Cutts | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||
Judith Warren | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||
Patricia Janet Clark-Gardiner | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
GRACE HARAWA | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Avril Ann Sydee | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH REID NOON | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Dr Frank Richard Neal | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
PAUL JONATHAN TREECE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.