Ymddiriedolwyr ST ANDREW'S ROUNDHAY UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1129283
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Timothy Lowe | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
Mark David Grant | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Lewis Murray | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Dr Jane Dixon | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Sheana Dudley | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Helen Hartley | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Elaine Weston | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
JANE BUNYAN | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.