FRIENDS OF ALTHORPE AND KEADBY PRIMARY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cinema Nights, Pyjama Parties, Fancy Dress Parties, Family Games Nights, Refreshments at School Events eg, Sports Day, Summer Fayre, Christmas Fayre, As New Sale, 'On Tour' Stalls, Sponsored Walk and BBQ, Cake Sales, Shopping Evening Family fun - quiz nights, games nights, beetle drive Live Music Events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Barnaby | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Sarah Jane Whitlam | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Danielle Buxton | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH TATE QTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.54k | £4.43k | £12.06k | £1.65k | £18.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.80k | £3.25k | £12.53k | £1.65k | £14.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.55k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 311 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 311 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Rhagfyr 2020 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
To advance the education of pupils in the School in particular by: Developing effective relationships between the staff parents and others associated with the school; Engaging in activities or providing facilities or equipment which support the School and advance the education of the pupils.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALTHORPE & KEADBY PRIMARY SCHOOL
STATION ROAD
KEADBY
SCUNTHORPE
DN17 3BN
- Ffôn:
- 01724 782344
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window