Hanes ariannol THE TALENT FOUNDRY TRUST
Rhif yr elusen: 1134468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £991.16k | £960.17k | £663.92k | £1.07m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £881.96k | £653.57k | £652.13k | £1.02m | £1.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £76.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £550.65k | £712.55k | £565.10k | £776.39k | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £440.49k | £247.61k | £98.81k | £294.71k | £506.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22 | £11 | £0 | £1 | £2 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £881.96k | £653.57k | £627.97k | £1.02m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £24.15k | £474 | £85.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.47k | £22.20k | £18.76k | £7.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.