ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, DE BEAUVOIR TOWN
Rhif yr elusen: 1130111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr Simon LLoyd Cuff | Cadeirydd | 21 November 2021 |
|
|
||||
Dr Iris Bachmann | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Glover | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Dr Jeannette Marie Wilkes | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Lorna Whilby | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Jane Dallas | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Borrie | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Beryl Jane King | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Amanda Bart-Plange | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Katherine Margaret Green | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Grace-Chenier | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Mae Dein Ngozi Fredericks | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Boachie Dankwah | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
PAUL NORMINGTON SNOW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.