ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLIASTICAL PARISH OF ST MARY OF CHARITY FAVERSHAM KENT
Rhif yr elusen: 1128854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon David Rowlands | Cadeirydd | 30 April 2013 |
|
|||||||
Phyllis Georgina Brown | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||||
Claire Choong | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||
Rosalie Ann Graham | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||
Jennie Anne Osborne | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||||
Deanna Jane Neesham | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||||
Rev Dan Corcoran | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||||
Carole Rickard | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||||
Brian Wimlett | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||||
Kevin Robert Swinney | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||||
Mary Wimlett | Ymddiriedolwr | 02 September 2018 |
|
|
||||||
Margaret Lanxon | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||||
DENNIS FREDERICK PARRETT CBE | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||||
Keith John Tyler | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||||
Miranda Ford | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.