ymddiriedolwyr NORTHALLERTON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1130932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev W Arthur Harbottle | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Dr Dorothy Warren | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
STANLEY JOHN CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|||||
Erik Matthews | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Iris Smith | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Pauline Matthewman | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Karen Portsmouth | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
William Harker | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Richard Warren | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Stephen Wood | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Katherine Chamberlain | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
David Henderson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Wonders | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Alana Harwood Barney | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Emma Corcoran | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE PATRICIA HERBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE DONALD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev Michael Webster | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEREK SMITH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JILL HARKER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN ROWENA WEBSTER BA DIPED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.