ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STANSTED MOUNTFITCHET
Rhif yr elusen: 1129495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Lister | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Alastair John Macleod Bone | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
June Cannon | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Rev Colin Malcolm Fairweather | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Stuart Charles Ayres | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Kathryn Dockerill | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Michael Graham Howes | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Peter Lewis Jones | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Kathryn Elizabeth West | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
John Marcus Colin Elliott | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Helen Flack | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
||||
ALAN CORBISHLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHERYL MCGREAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN LOUISE CONROY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.