ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, IVER
Rhif yr elusen: 1128999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Robert Gooding | Cadeirydd | 16 October 2013 |
|
|||||
Paul Martin Fisher | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
Rev Sarah Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Lesley Bristol | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Jan Rayner | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Reina Fisher-van Werkhoven | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Amit John | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
ANGELA MARGARET LINDSTROM | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Paul Norcliffe Ernest Rawlings | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
TINA LOUISE LEWIS | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
ANITRA MAY CUFF | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
RACHEL ANITA NIKOLAY | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
GERALD MALCOLM PAINE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JAMES STANLEY DASHPER LLM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.