ANLABY PARK METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religous actitivities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 16 Ebrill 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Helen Elizabeth Hickson | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|||||
Susan Thelma MacMaster | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Barbara Cross | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Jasper Charles Miles | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Marion Florence Dawson | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Diane Carol Baker | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Jennifer Carling Simpson | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
KEITH ROBINSON | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
BRENDA HAMMONDS | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
RACHEL JOANNE PEARSON | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Christopher James Spry | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Vanessa Marie Taylor | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
JEAN MARY RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENISE BRENDA ROBINSON FCIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE ROSE HORNSBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £329.56k | £294.57k | £233.26k | £281.91k | £294.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £347.66k | £334.76k | £257.83k | £331.54k | £326.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £119.46k | £131.39k | £140.58k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Anlaby Park Methodist Church
256 Hull Road
Anlaby Common
HULL
HU4 7RR
- Ffôn:
- 01482502705
- E-bost:
- contact@apmc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window