FRIENDS OF CASTLE WOOD SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We raise funds to support all disabled children, these children range from having additional needs, medical needs and physical needs, we support them at after school clubs, Saturday clubs and holiday schemes with in Coventry. We also offer information and sign posting to parents, carers and family members for help and assistance with daily living tasks.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 27 Medi 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1043360 MIDLAND MENCAP
- 17 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
- 27 Medi 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.98k | £45.88k | £47.70k | £41.28k | £41.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.43k | £25.90k | £32.43k | £51.10k | £69.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 07 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 07 Ionawr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 MARCH 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 15 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS, THEIR FAMILIES AND CARERS RESIDENT IN THE CITY OF COVENTRY AND THE SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ADVICE AND SUPPORT, AN OUT OF SCHOOL CLUB, AN ANNUAL SUMMER SCHEME AND AN ANNUAL DAY TRIP FOR THE CHILDREN, THEIR FAMILIES AND CARERS.
Maes buddion
COVENTRY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window