Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HAWLEY
Rhif yr elusen: 1130589

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 185 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev William Francis Pitfield Perry | Cadeirydd | 20 November 2018 |
|
|
||||
Allen Brown | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Davies | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Marian King | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Philip Popay | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Robert Hoy | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Carol Carter | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Stuart Paul Murton | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
MIKE GUNSTON | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Susan Ann Brown | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Derek Harry Bangs | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
James Earl Rapley | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Lorna Wilkinson | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Keith Blanchard | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Rita Audrey DAVIES | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.