ymddiriedolwyr TRINITY METHODIST CHURCH, CLITHEROE
Rhif yr elusen: 1129609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
36 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev IAN HUMPHREYS | Cadeirydd | 26 September 2012 |
|
|||||
Susan Yearing | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Irene Hargreaves | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Alan Yearing | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Carol Baird | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Carol Geddes | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Vivien Joyce Parfitt | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Archie Whymark | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Heather Whittaker | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
JENNIFER BURNOP | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Christine Ellen Beggs | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
JOHN GARNER BA | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
Brian Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Sheila Tattersall | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
MAUREEN GATE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Susan Isherwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
GWENDOLINE ANNE BRIDGEMAN | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|||||
Susan Mary Whittaker | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
||||
CYNTHIA CROYDON | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
||||
PETER DIXON BA | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
RICHARD HOWEL JONES | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
ROLAND HARDY HAILWOOD | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
EMMA ROBERTSON BAHons | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE BRITCLIFFE | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
DOROTHY BIRTWELL | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
ROBIN SCAPPATICCI LLB ACMA | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|||||
NATALIE SARAH COX BAHONS | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
||||
JACQUELINE ANN HARROP BA HONS | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
||||
Patricia Joan Bowker | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
|
||||
BEVERLEY JONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|||||
DR S KELLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JEAN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RITA HEYES RN RM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HYLDA ROSE EMSDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOAN MARY WILLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KIM CROYDON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.